Puheenjohtaja
Kalle Hankamäki
s. 1968
Maatalousyrittäjä, Jämsä
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: MTK:n luottamustehtäviä eri tasoilla,
Päijänteen MHY:n hallituksen jäsen 2015-, Sisä-Suomen OP-liitto ry:n hallituksen varapuheenjohtaja 2018-.
Pankin hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen.
Varapuheenjohtaja
Tarja Nevalainen
s. 1965
Lastenhoitaja, Jämsänkoski
Keskeinen työkokemus: Längelmäen kunta eri tehtävät 1981-1983, Tampereen yliopistollinen keskussairaala: eri tehtävät 1983-1998, Jämsän kaupunki: vuoroperhepäiväkodin vastaava hoitaja 1998-2001, Jämsänkosken kaupunki; lastenhoitaja 2001-2008, Jämsän kaupunki vuoropäiväkodin lastenhoitaja 2009 –
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Tehyn pääluottamusmies Jämsän Kaupunki
Pankin hallituksen jäsen 3.12.2020 alkaen.
Muut jäsenet:
Anni Kainulainen
s. 1992
Kauppatieteiden maisteri
Business Controller, Jyväskylä
Keskeinen työkokemus: 4event Oy, johdon assistentti 8/2018-12/2018, Coronaria Silmäklinikka Oy, johdon assistentti 3/2020-8/2020, maastohiihtäjä 2012-, Bitcomp Oy, business controller 3/2021-
Pankin hallituksen jäsen 8.12.2022 alkaen.
Kari Mäkelä
s. 1982
Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja, Jämsä
Keskeinen työkokemus: Sampo Pankki Oyj, rahoituspäällikkö 2008-2011, Suur-Savon Osuuspankki, asiakkuuspäällikkö 2011-2013, Suur-Savon Osuuspankki asiakkuusjohtaja 2013-2016, Rantasalmen Osuuspankki, toimitusjohtaja 1.11.2016-31.8.2020, Jämsän Seudun Osuuspankki, toimitusjohtaja 1.9.2020-
Keskeiset luottamustehtävät: - Pankin hallituksen jäsen 1.9.2020-